Вы здесь

Вычислить рациональным способом

Undefined

Гость Дата: Среда, 23.09.2009, 16:17

Вычислить наиболее эфективным способом 1/(1*2)+1/(2*3)+1/(3*4)+1/(4*5)+1/(5*6)+1/(5*7)+1/(7*8).

Admin Дата: Суббота, 03.10.2009, 16:28

Ввиду того, что разность множителей в каждом знаменателе - 1, удобнее всего будет разбить каждую из дробей на две (действие, обратное к приведению к общему знаменателю):

После сокращения получим пары одинаковых дробей с различными знаками:

Гость Дата: Понедельник, 15.11.2010, 21:24

найти сумму чисел рациональным способом 35,37, 53,57,73,75

Admin Дата: Понедельник, 15.11.2010, 21:58

(37+73)+(35+75)+(53+57) = 110+110+110=330 если серьезно поразмыслить - то из любого пустяка можно сделать нерешаемую задачу...

Гость Дата: Четверг, 13.01.2011, 17:07

Вычислить наиболее рациональным способом:
а) 125 * 48 - 31 * 82 - 31 *43 +125 =
б) 3 1/3 * 4 1/5 * 4,2 * 2/3 + 3 1/3 * 2 4/5 + 2,8 * 2/3 =
Спасибо!

Гость Дата: Пятница, 14.01.2011, 00:40

а) 125 * 48 - 31 * 82 - 31 * 43 +125 = 125 * 48 + 125 - 31 * 82 - 31 *43 = 125 *(48 + 1) - 31 * (82 + 43) = 125 * 49 - 31 * 125 = 125 * (49 - 31) = 125 * 18 = 250 * 9 =2250

Гость Дата: а) 125 * 48 - 31 * 82 - 31 * 43 +125 = 125 * 48 + 125 - 31 * 82 - 31 *43 = 125 *(48 + 1) - 31 * (82 + 43) = 125 * 49 - 31 * 125 = 125 * (49 - 31) = 125 * 18 = 250 * 9 =2250

ВЫЧИСЛИТЬ НАИБОЛЕЕ РАЦИОНАЛЬНЫМ СПОСОБОМ 1,8*0,6+1,8*0,4

Гость Дата: Вторник, 08.02.2011, 20:09

1,8*0,6+1,8*0,4 = 1,8*(0,6+0,4)=1,8*1=1,8

Гость Дата: Воскресенье, 13.02.2011, 15:14

Вычислите наиболие рациональным способом 53*39+47*39-53*21-47*21=

Гость Дата: Воскресенье, 13.02.2011, 17:41

53*39+47*39-53*21-47*21 = 39*(53+47) - 21(53+47) = 39*100-21*100 = (39 - 21)*100 = 18*100 = 1800

Гость Дата: Понедельник, 14.02.2011, 18:12

154 во второй степени +154*46=

Admin Дата: Понедельник, 14.02.2011, 19:21

1542 +154*46 = 154*(154 + 46) = 154*200 =30800

polyanka_98 Дата: Четверг, 13.09.2012, 17:58

Помогите решить более рационально: 444,4 в квадрате - 555,5*333,3

Admin Дата: Дата: Четверг, 13.09.2012, 18:13

(444,4) - 555,5*333,3=(111,1)2*(42 - 5*3) = (111,1)2*(16-15)=(111,1)2 = (110 + 1,1)2 = 12100 + 2*110*1,1 + 1,21 = 12100 + 2*121 + 1,21 = 12100 + 242 + 1,21 = 12343,21.
Занимательно.
Спасибо.

author: 
admin
Просмотров: 
808
Категория: